Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Daniel Brix Hesselager(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem, Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kenneth Davids(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Philip Lotko Wormslev(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Borgholm(virk.: 6) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Gregers Back(virk.: 11) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Jan Stig Andersen(virk.: 50) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,00 % |
Pct. | 7,21 % | 7,21 % | 7,21 % | 8,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Steen Borgholm | 16.12.2013 | Droshoved 3B, 7120 Vejle Øst |
Daniel Brix Hesselager | 28.06.2019 | Krathusvej 3, 8240 Risskov |
Philip Lotko Wormslev | 15.10.2020 | Amalievej 14, 1875 Frederiksberg C |
Kenneth Davids | 15.08.2022 | Bernh Jensens Boulev 77, 8000 Aarhus C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Stig Andersen | 01.01.2009 | Søholt Allé 16, 8600 Silkeborg |
Christian Gregers Back | 01.03.2021 | Langebakken 6, 2960 Rungsted Kyst |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.09.2012 | 264,56 (km) | Kronprinsensgade 3, 1114 København K | Casper Møllers Vej 31, 8240 Risskov |
06.12.2012 | 2,96 (km) | Casper Møllers Vej 31, 8240 Risskov | Dalsagervej 25, 8250 Egå |
04.01.2014 | 0,27 (km) | Dalsagervej 25, 8250 Egå | Muslingevej 38, 8250 Egå |
06.01.2014 | 0,08 (km) | Muslingevej 38, 8250 Egå | Muslingevej 34, 8250 Egå |
28.04.2014 | 262,33 (km) | Muslingevej 34, 8250 Egå | Pilestræde 47, 1112 København K |
04.12.2014 | 262,33 (km) | Pilestræde 47, 1112 København K | Muslingevej 34, 8250 Egå |
05.05.2017 | 10,48 (km) | Muslingevej 34, 8250 Egå | Jens Olsens Vej 13, 8200 Aarhus N |
RAINS ApS. |
Sidst opdateret den 16.04.2012 og angivet som gældende fra 13.04.2012 (4551 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Rainmakers Holding ApS | 35243887 |
RAINMAKING ApS | 29915091 |
Rainmaking Holding 2 ApS | 43718932 |
Rainmaking Innovation ApS | 37288241 |
RAINS ApS | 34476187 |
RainTree | 35568417 |
RA Invest ApS | 36935049 |
Rainy Day | 41342048 |
Rainydays ApS | 42158488 |
RAIS A/S | 25195612 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Brix Hesselager(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem, Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kenneth Davids(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Philip Lotko Wormslev(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Steen Borgholm(virk.: 6) Adm. Dir. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 78 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 19 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Gregers Back(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Jan Stig Andersen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 26 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
Sum | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Pct. | 51 % | 0 % | 0 % | 10 % | 38 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Daniel Brix Hesselager(virk.: 8) Bestyrelsesmedlem, Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 6 | 2 | 6 |
Kenneth Davids(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 1 | 1 | 3 |
Philip Lotko Wormslev(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 4 | 3 | 8 |
Steen Borgholm(virk.: 6) Adm. Dir. | 2 | 4 | 0 | 3 |
Sum | 14 | 15 | 6 | 20 |
Pct. | 25 % | 27 % | 11 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Gregers Back(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 8 | 2 | 5 |
Jan Stig Andersen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 41 | 14 | 0 | 12 |
Sum | 48 | 22 | 2 | 17 |
Pct. | 54 % | 25 % | 2 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |