Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevangen 19, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2012-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk KøkkenKomfort ApS. (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk KøkkenKomfort ApS. (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2018-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: iTreatAir ApS. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 14, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 14, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornelhegnet 14, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-01-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornelhegnet 14, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2012-03-23 tilføjes Direktion: Troels Otte Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2012-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Legale ejere: Troels Otte Mortensen (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2012-03-23 tilføjes Navne: MASMAJ HOLDING ApS (offentliggjort 2012-03-26)
Den 2012-03-23 tilføjes Reelle ejere: Troels Otte Mortensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2012-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-03-23 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2012-03-23 tilføjes Stiftere: Troels Otte Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Vedtægter: 2012-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-26)
Den 2012-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)