Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Interessenter | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-15 tilføjes Interessenter: Procura Komplementar ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-15 fjernes Interessenter: EUROWIND KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Niels Winther Kalstrup (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Thor Ulrik Kalstrup (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 fjernes Bestyrelse: Flemming Hundahl Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 tilføjes Bestyrelse: Flemming Hundahl Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Interessenter: EUROWIND KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2019-10-21 fjernes Interessenter: Momentum Energy Partner ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Vedtægter: 2019-10-21 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@betterenergy.dk (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Wager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-14 fjernes Bestyrelse: Jesper Tronborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Peter Christian Wager (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Jan Vester Sørensen (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: Peter Christian Wager (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-22 fjernes Bestyrelse: Claus Wüpper (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-30 tilføjes Vedtægter: 2015-12-30 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2015-06-19 tilføjes Interessenter: Momentum Energy Partner ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2015-06-19 fjernes Interessenter: Better Energy General Partner ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-19 tilføjes Vedtægter: 2015-06-19 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-05-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-05-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2014-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2014-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@betterenergy.dk (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2014-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: msh@procuragroup.dk (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2013-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: msh@procuragroup.dk (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2013-05-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Wüpper (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-30 fjernes Bestyrelse: Rasmus Lildholdt Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-09-20)
Den 2012-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Legale ejere: Peter Christian Wager, Jan Vester Sørensen, Thor Ulrik Kalstrup, Jesper Tronborg, Claus Wüpper, Flemming Hundahl Nielsen, David Bakkegaard Karsbøl, Lars Mølsted Gjelstrup (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2012-06-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direktte eller indirekte at erhverve, eje og drive solcellepark i Tyskland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementarselskabet eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Vedtægter: 2012-06-29 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2012-06-12 tilføjes Navne: K/S PROCURA ROSTOCK (offentliggjort 2012-06-25)
Den 2012-06-11 fjernes Navne: K/S PROCURA BREMEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2012-01-20 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Lildholdt Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-20 tilføjes Interessenter: Better Energy General Partner ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2012-01-20 tilføjes Navne: K/S PROCURA BREMEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2012-01-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2012-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2012-04-13)
Den 2012-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)