Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Christian Wager | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thor Ulrik Kalstrup | 30.05.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Hundahl Nielsen | 09.03.2020 | 10.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Tronborg | 30.05.2013 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Wüpper | 30.05.2013 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Lildholdt Kjær | 20.01.2012 | 30.05.2013 | bestyrelsesmedlem |