Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hüseyin Meric | 30.06.2016 | 13.08.2018 | direktør |
Ole Tange | 03.12.2015 | 30.06.2016 | direktør |
Claus Rene Klostermann | 30.04.2012 | 03.12.2015 | direktion |
Jesper Pedersen Damborg | 23.01.2012 | 01.05.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Rauhe Pedersen | 18.09.2017 | 13.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hüseyin Meric | 30.06.2016 | 13.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Vendelbo Jacobsen | 30.06.2016 | 13.08.2018 | formand |
Anne Charlotte Mark | 30.06.2016 | 18.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bjarke Bendix Cloos | 12.05.2015 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Skat Skov | 01.05.2014 | 12.05.2015 | bestyrelse |
Niels Skou | 30.04.2012 | 30.06.2016 | bestyrelse |
Jacob Borch | 30.04.2012 | 30.06.2016 | bestyrelse |
Henrik Plougmand Bærtelsen | 30.04.2012 | 30.06.2016 | bestyrelse |
Steen Samuelsen | 30.04.2012 | 30.06.2016 | formand |
Peter Sandberg | 30.04.2012 | 16.11.2012 | bestyrelse |
Flemming Schandorff Knudsen | 23.01.2012 | 30.04.2012 | bestyrelse |
Jesper Pedersen Damborg | 23.01.2012 | 30.04.2012 | bestyrelse |
Claus Rene Klostermann | 23.01.2012 | 30.04.2012 | formand |