Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
LT SWG Fond ApS (CVR 40325808) | NORMAL | 01.03.2019 |
LT SWG Invest I ApS (CVR 40317546) | NORMAL | 01.03.2019 |
LT SWG Invest II ApS (CVR 40317589) | NORMAL | 01.03.2019 |
LT SWG Invest III ApS (CVR 40317554) | NORMAL | 01.03.2019 |
LT SWG Invest IV ApS (CVR 40316388) | NORMAL | 01.03.2019 |
Peter Sandberg Management ApS (CVR 29979200) | NORMAL | 30.10.2006 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FP Innovation IVS (CVR 38168797) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.11.2016 | 31.05.2021 |
Forgotten Anne Invest ApS (CVR 38444530) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.02.2017 | 22.10.2019 |
RadiCover Invest ApS (CVR 38770497) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.07.2017 | 11.07.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Nordic Secondary Fund I P/S (CVR 40817751) | NORMAL | 27.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
N2F MANAGEMENT ApS (CVR 40199330) | NORMAL | 27.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
COL Invest ApS (CVR 38275895) | NORMAL | 12.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Air-Invest Holding A/S (CVR 37896675) | NORMAL | 14.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Kvalifik ApS (CVR 36966858) | NORMAL | 21.11.2023 | 19.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
BA Invest 2019 NewCo ApS (CVR 41976160) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.06.2022 | 27.02.2024 | formand |
BA Invest 2019 NewCo ApS (CVR 41976160) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.07.2021 | 22.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kvalifik ApS (CVR 36966858) | NORMAL | 27.05.2021 | 27.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
BA Invest 2019 NewCo ApS (CVR 41976160) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.09.2020 | 11.07.2021 | formand |
N2F Komplementar ApS (CVR 40509429) | NORMAL | 05.07.2020 | 11.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Heyfunding ApS (CVR 39440016) | NORMAL | 26.06.2019 | 19.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
MODU ApS (CVR 38857924) | NORMAL | 27.12.2017 | 29.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
One Step Privacy ApS (CVR 29448264) | NORMAL | 14.12.2017 | 12.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Softwareselskabet af 30.11.2019 ApS (CVR 39189151) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.12.2017 | 08.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
RADICOVER ApS (CVR 35853960) | NORMAL | 06.07.2017 | 14.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
RadiCover Invest ApS (CVR 38770497) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.07.2017 | 11.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Unify Underwear ApS (CVR 38635387) | NORMAL | 11.05.2017 | 24.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Forgotten Anne Invest ApS (CVR 38444530) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.02.2017 | 22.10.2019 | formand |
Kvalifik ApS (CVR 36966858) | NORMAL | 20.01.2017 | 26.08.2019 | formand |
BA Invest 2019 A/S (CVR 38250922) | OPLØST EFTER SPALTNING | 05.12.2016 | 23.09.2020 | formand |
YOURLOCAL ApS (CVR 35874739) | NORMAL | 23.11.2016 | 05.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
LegalDesk.dk ApS (CVR 37890235) | NORMAL | 27.09.2016 | 19.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
THINK GLORIOUS ApS (CVR 35679537) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.08.2016 | 09.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
APPNATION HOLDING ApS (CVR 35035893) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.01.2013 | 23.08.2013 | bestyrelse |
LYNGBY SØPARK HOLDING ApS (CVR 34213844) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.04.2012 | 16.11.2012 | bestyrelse |
LYNGBY SØPARK ApS (CVR 34214891) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2012 | 16.11.2012 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
N2F Komplementar ApS (CVR 40509429) | NORMAL | 26.08.2022 | adm. dir |
N2F Komplementar II ApS (CVR 42527963) | NORMAL | 07.07.2021 | direktør |
Nordic Secondary Fund I P/S (CVR 40817751) | NORMAL | 27.09.2019 | adm. dir |
LT SWG Invest IV ApS (CVR 40316388) | NORMAL | 01.03.2019 | adm. dir |
LT SWG Invest I ApS (CVR 40317546) | NORMAL | 01.03.2019 | adm. dir |
LT SWG Invest III ApS (CVR 40317554) | NORMAL | 01.03.2019 | adm. dir |
LT SWG Invest II ApS (CVR 40317589) | NORMAL | 01.03.2019 | adm. dir |
LT SWG Fond ApS (CVR 40325808) | NORMAL | 01.03.2019 | adm. dir |
N2F MANAGEMENT ApS (CVR 40199330) | NORMAL | 27.12.2018 | direktør |
Peter Sandberg Management ApS (CVR 29979200) | NORMAL | 30.10.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Sandberg Invest ApS (CVR 41976292) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.09.2020 | 03.04.2024 | direktør |
N2F Komplementar ApS (CVR 40509429) | NORMAL | 05.07.2020 | 23.08.2022 | adm. dir |
Cavea Invest ApS (CVR 40218807) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.01.2019 | 29.09.2023 | direktør |
Rosenby Invest ApS (CVR 39564424) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.2018 | 13.05.2021 | direktør |
RadiCover Invest ApS (CVR 38770497) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.07.2017 | 11.07.2019 | direktør |
Forgotten Anne Invest ApS (CVR 38444530) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.02.2017 | 22.10.2019 | adm. dir |
FP Innovation IVS (CVR 38168797) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.11.2016 | 23.11.2018 | direktør |
PP CAPITAL HOLDING A/S (CVR 35206027) | NORMAL | 26.03.2013 | 22.02.2016 | adm. dir |
PP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 35415785) | NORMAL | 26.03.2013 | 22.02.2016 | adm. dir |
FONDSMÆGLERSELSKABET SIRIUS KAPITALFORVALTNING A/S (CVR 30072278) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2006 | 01.04.2011 | direktion |
GAJS HOLDING ApS (CVR 29796173) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.10.2006 | 29.04.2010 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Sandberg | 0 % | 0 % | 2,63 % | 2,63 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Sandberg (antal: 38) | 23 | 1 | 14 | 0 |
Pct. | 61 % | 3 % | 37 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Sandberg (antal: 65) | 26 | 21 | 9 | 9 |
Pct. | 40 % | 32 % | 14 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |