Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Bibranche | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-22 tilføjes Binavne: Ejendomsselskabet Mads Clausens Vej 120 A/S (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-21 fjernes Binavne: Aabenraa Bussen A/S (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-10-04 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er buskørsel i form af rute- og turistkørsel og dermed beslægtet virksomhed samt udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-10-04 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-10-03 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-10-04 tilføjes Navne: Aabenraa Bussen A/S (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-10-03 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Mads Clausens Vej 120 A/S (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-10-04 tilføjes Vedtægter: 2023-10-04 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dream-traffic.dk (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: info@dantrafik.dk (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 tilføjes Binavne: Aabenraa Bussen A/S (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2022-03-02 tilføjes Vedtægter: 2022-03-02 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2019-09-13 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 28, 6230 Rødekro (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 120, 6360 Tinglev (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2018-11-21 fjernes Binavne: RØDEKRO RUTETRAFIK A/S (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-09 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Mads Clausens Vej 120 A/S (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2018-11-08 fjernes Navne: DANTRAFIK SØNDERJYLLAND A/S (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-09 tilføjes Vedtægter: 2018-11-09 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Henry Brødsgård Nissen Schmidt (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: Gunnar Bundgaard Clemmesen (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Henry Brødsgård Nissen Schmidt (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-11-01 fjernes Reelle ejere: Gunnar Bundgaard Clemmesen (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-11-01 fjernes Bestyrelse: Gunnar Bundgaard Clemmesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: Henry Brødsgård Nissen Schmidt (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 fjernes Reelle ejere: Henry Brødsgård Nissen Schmidt (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-05 tilføjes Legale ejere: Vivian Moshage Schmidt (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-05 fjernes Legale ejere: DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-04 fjernes Legale ejere: Vivian Moshage Schmidt (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-05 tilføjes Reelle ejere: Gunnar Bundgaard Clemmesen, Vivian Moshage Schmidt (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-03-04 fjernes Reelle ejere: Vivian Moshage Schmidt, Gunnar Bundgaard Clemmesen (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-06 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-02-06 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-22 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-22 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-05-16 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab, Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-05-16 fjernes Revisor: Morten Frederik Clauson-Kaas Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Henry Brødsgård Nissen Schmidt (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henry Brødsgård Nissen Schmidt (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Henry Brødsgård Nissen Schmidt (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-06-02 fjernes Bestyrelse: Anders Wang Secher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Anders Wang Secher, Jørn Arne Wang Larsen, Margrete Marcussen, DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-12 tilføjes Bestyrelse: Vivian Moshage Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-05-12 fjernes Bestyrelse: Jørn Arne Wang Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dantrafik.dk (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-15 tilføjes Legale ejere: DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-09 tilføjes Bestyrelse: Jørn Arne Wang Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-09 fjernes Bestyrelse: Johnny Carstensen Block (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er personbefordring, herunder speciel rutekørsel og buskørsel samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2012-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2012-02-13 tilføjes Vedtægter: 2012-02-13 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 120, 6360 Tinglev (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Bestyrelse: Johnny Carstensen Block (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-22 tilføjes Binavne: RØDEKRO RUTETRAFIK A/S (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Henry Brødsgård Nissen Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Legale ejere: Anders Wang Secher, Jørn Arne Wang Larsen, Margrete Marcussen, Henry Brødsgård Nissen Schmidt, Vivian Moshage Schmidt, Gunnar Bundgaard Clemmesen (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2011-12-22 tilføjes Navne: DANTRAFIK SØNDERJYLLAND A/S (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Reelle ejere: Vivian Moshage Schmidt, Gunnar Bundgaard Clemmesen (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: Morten Frederik Clauson-Kaas Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2011-12-22 tilføjes Stiftere: Vivian Moshage Schmidt, Margrete Marcussen, Jørn Arne Wang Larsen, Johnny Carstensen Block, Henry Brødsgård Nissen Schmidt, Gunnar Bundgaard Clemmesen, DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S, Anders Wang Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)