Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anders Wang Secher | 22.12.2011 | |
DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S (CVR 15882646) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 22.12.2011 |
Gunnar Bundgaard Clemmesen | 22.12.2011 | |
Henry Brødsgård Nissen Schmidt | 22.12.2011 | |
Johnny Carstensen Block | 22.12.2011 | |
Jørn Arne Wang Larsen | 22.12.2011 | |
Margrete Marcussen | 22.12.2011 | |
Vivian Moshage Schmidt | 22.12.2011 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henry Brødsgård Nissen Schmidt | 01.07.2016 | 31.10.2018 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S (CVR 15882646) | 01.01.2016 | 05.03.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
DANTAXI ADMINISTRATIONEN A/S (CVR 15882646) | 15.10.2013 | 31.12.2015 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Gunnar Bundgaard Clemmesen | 22.12.2011 | 01.11.2018 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Vivian Moshage Schmidt | 22.12.2011 | 04.03.2018 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Henry Brødsgård Nissen Schmidt | 22.12.2011 | 30.06.2016 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Margrete Marcussen | 22.12.2011 | 31.12.2015 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Jørn Arne Wang Larsen | 22.12.2011 | 31.12.2015 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Anders Wang Secher | 22.12.2011 | 31.12.2015 | 10,00-14,99% | 10,00 % |