Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SERVICE & CO. A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: TRAVEL BOOKING A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SERVICE & CO. A/S. (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2011-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: TRAVEL BOOKING A/S. (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mjølnersvej 4, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Bestyrelse: Christiane Karlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Direktion: Christiane Karlsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@service-co.dk (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Legale ejere: BENITO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Navne: UFO TRAVEL GROUP ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Stiftere: DATOSELSKABET AF 19. JANUAR 2015 ApS, BENITO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-19 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-02-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-01-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Stokholm Futtrup (formand) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-01-21 fjernes Bestyrelse: John Nørgård Tobiesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er kursusvirksomhed og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem sammen med direktøren (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-01-21 tilføjes Vedtægter: 2015-01-21 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: BENITO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Makholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mjølnersvej 4, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2012-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@service-co.dk (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2012-11-15 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2012-11-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Makholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Direktion: Christiane Karlsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Navne: UFO TRAVEL GROUP ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2011-12-15 tilføjes Stiftere: DATOSELSKABET AF 19. JANUAR 2015 ApS, BENITO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2011-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-30)