Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2011-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Debtor A/S. (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2012-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: THE EUROPEAN RECEIVABLES EXCHANGE INVEST ApS. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2017-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Invoice One Management ApS. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Invoice One A/S. (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Invoice One A/S. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-02-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Invoice One A/S. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2019-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Profiler ApS. (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 50, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 1, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: juri.cetti@danskfakturabors.dk (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 1, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2011-12-02 tilføjes Direktion: Juri Cetti (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed ved udvikling og markedsføring af computerprogrammer samt dermed beslægtet virksomhed samt at eje aktier eller anparter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Legale ejere: Juri Cetti (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2011-12-02 tilføjes Navne: CETTI HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Reelle ejere: Juri Cetti (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2011-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Stiftere: Juri Cetti (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Vedtægter: 2011-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)