Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Storchsvej 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Bestyrelse: Terkel Lind (formand) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Binavne: NOGO SECURITY ApS, NOGO LOCKS ApS, NOGO INTERNATIONAL ApS, NOGO DANMARK ApS, NOGO ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Terkel Lind (direktør) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-01 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af låse og hængsler (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Kontaktoplysninger: terkel@lindsolutions.dk (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Legale ejere: TERKEL LIND HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Navne: Selskabet af 1. november 2011 ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Reelle ejere: Terkel Lind (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Stiftere: TERKEL LIND HOLDING ApS, SOLBERG VESTERGAARD HOLDING ApS, DRUCKER CONNECT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-08 tilføjes Bestyrelse: Terkel Lind (formand) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-08 tilføjes Direktion: Terkel Lind (direktør) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-08 tilføjes Vedtægter: 2019-10-08 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-19 tilføjes Legale ejere: TERKEL LIND HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-09-19 fjernes Legale ejere: RYTTERIET&HROAR IVS, SOLBERG VESTERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-09-18 fjernes Legale ejere: TERKEL LIND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-09-19 tilføjes Reelle ejere: Terkel Lind (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-09-18 fjernes Reelle ejere: Terkel Lind (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-05-01 fjernes Bestyrelse: Terkel Lind (formand) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Terkel Lind (direktør) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2018-09-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-09-24 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Navne: Selskabet af 1. november 2011 ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2017-10-10 fjernes Navne: LINDRUCKER ApS (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storchsvej 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2017-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelager 15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-29 tilføjes Bestyrelse: Terkel Lind (formand) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-08-29 tilføjes Direktion: Terkel Lind (direktør) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2017-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: terkel@lindsolutions.dk (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-08-29 tilføjes Vedtægter: 2017-08-29 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-17 fjernes Bestyrelse: Terkel Lind (formand) (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-17 fjernes Direktion: Terkel Lind (adm. dir) (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-04 tilføjes Legale ejere: TERKEL LIND HOLDING ApS, RYTTERIET&HROAR IVS, SOLBERG VESTERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 4.458.895,00 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-02-11 tilføjes Vedtægter: 2015-02-11 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge produkter til sikringsmarkedet, samt services relateret hertil. (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2014-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2014-01-24 tilføjes Vedtægter: 2014-01-24 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-01-24 fjernes Bestyrelse: Klaus Solberg Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 537.100,00 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2013-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelager 15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2013-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsgade 17, 2450 København SV (offentliggjort 2012-09-19)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Terkel Lind (adm. dir) (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2012-10-01 fjernes Direktion: Mikkel Drucker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsgade 17, 2450 København SV (offentliggjort 2012-09-19)
Den 2012-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Valdemars Vej 31, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-30 tilføjes Navne: LINDRUCKER ApS (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2012-08-29 fjernes Navne: NOGO ApS (offentliggjort 2011-11-14)
Den 2012-08-30 fjernes Binavne: NOGO LÅSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Valdemars Vej 31, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Solberg Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Binavne: NOGO LÅSE ApS, NOGO SECURITY ApS, NOGO LOCKS ApS, NOGO INTERNATIONAL ApS, NOGO DANMARK ApS, NOGO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Direktion: Mikkel Drucker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2011-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-01 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2011-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af låse og hængsler (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2011-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Navne: NOGO ApS (offentliggjort 2011-11-14)
Den 2011-11-01 tilføjes Reelle ejere: Terkel Lind (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2011-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2011-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2011-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2011-11-01 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2011-11-01 tilføjes Stiftere: TERKEL LIND HOLDING ApS, SOLBERG VESTERGAARD HOLDING ApS, DRUCKER CONNECT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2011-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2011-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-17)