Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Terkel Lind | 08.10.2019 | 21.01.2020 | direktør |
Terkel Lind | 29.08.2017 | 01.05.2019 | direktør |
Terkel Lind | 01.10.2012 | 17.01.2017 | adm. dir |
Mikkel Drucker | 01.11.2011 | 01.10.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Terkel Lind | 08.10.2019 | 21.01.2020 | formand |
Terkel Lind | 29.08.2017 | 01.05.2019 | formand |
Terkel Lind | 01.11.2011 | 17.01.2017 | formand |
Mikkel Drucker | 01.11.2011 | 24.01.2014 | bestyrelse |
Klaus Solberg Vestergaard | 01.11.2011 | 24.01.2014 | bestyrelse |