Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tågeskovvej 18, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-22 fjernes Bestyrelse: Majbrit Weidemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-22 fjernes Direktion: Majbrit Weidemann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-22 fjernes Kontaktoplysninger: hello@newgenerals.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-22 fjernes Navne: SELSKABET AF 11.09.2011 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Stiftere: Majbrit Weidemann, Joen Weidemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe, producere og sælge børnetøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-11 tilføjes Navne: SELSKABET AF 11.09.2011 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-01-10 fjernes Navne: NEW GENERALS ApS (offentliggjort 2014-01-11)
Den 2014-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-11 tilføjes Vedtægter: 2014-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-12 fjernes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@newgenerals.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-10 tilføjes Navne: NEW GENERALS ApS (offentliggjort 2014-01-11)
Den 2013-10-09 fjernes Navne: SORT GROUP ApS (offentliggjort 2011-10-24)
Den 2013-10-10 fjernes Binavne: NEW GENERALS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tågeskovvej 18, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 167, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-02 tilføjes Revisor: Bogføring Danmark ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-02 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-04-29 tilføjes Bestyrelse: Joen Weidemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 fjernes Bestyrelse: Mogens Christensen Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-30 tilføjes Bestyrelse: Mogens Christensen Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 fjernes Binavne: SORT ApS, SO LONG AS IT IS BLACK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 fjernes Direktion: Joen Weidemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Majbrit Weidemann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-24 tilføjes Navne: SORT GROUP ApS (offentliggjort 2011-10-24)
Den 2011-10-23 fjernes Navne: NEW GENERALS ApS (offentliggjort 2011-09-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 167, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-08 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Binavne: SORT ApS, SO LONG AS IT IS BLACK ApS, NEW GENERALS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Direktion: Joen Weidemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Navne: NEW GENERALS ApS (offentliggjort 2011-09-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Stiftere: Majbrit Weidemann, Joen Weidemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)