Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2010-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 4, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-11 fjernes Direktion: Henning Steenholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-11 fjernes Kontaktoplysninger: henningsteenholt@mail.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-11 fjernes Navne: HENNING STEENHOLT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-11 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: henningsteenholt@mail.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier/obligationer og andre passive investeringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 tilføjes Vedtægter: 2008-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-31 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-30 fjernes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 4, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 4, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2006-09-11)
Den 2006-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-08-02)
Den 2005-07-06 tilføjes Navne: HENNING STEENHOLT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-05 fjernes Navne: STEENHOLT & CO'S AUTOMATSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-07 tilføjes Direktion: Henning Steenholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 fjernes Direktion: Kai Steenholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-08-02)
Den 2001-10-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Revisor: REVISION FYN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Bestyrelse: Kai Steenholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 4, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-26 tilføjes Bestyrelse: Kai Steenholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-26 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-26 tilføjes Direktion: Kai Steenholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-26 tilføjes Navne: STEENHOLT & CO'S AUTOMATSERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-26 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-26 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-26 tilføjes Revisor: REVISION FYN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)