Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Legale ejere: EXSOS INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: C.O.N. INDUSTRIES ApS, Mads Transel (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-04 fjernes Legale ejere: EXSOS INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Claus Olaf Nielsen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Flemming Lindberg Christensen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksgården 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tobaksgården 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-19 tilføjes Reelle ejere: Flemming Lindberg Christensen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2019-01-18 fjernes Reelle ejere: Flemming Lindberg Christensen (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2019-01-19 fjernes Bestyrelse: Uffe Anders Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-19 fjernes Legale ejere: Uffe Anders Hansen (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-11 tilføjes Vedtægter: 2015-06-11 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-12 tilføjes Bestyrelse: Uffe Anders Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Direktion: Flemming Lindberg Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-12 fjernes Direktion: Mads Transel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-30 tilføjes Legale ejere: Uffe Anders Hansen, EXSOS INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2013-12-30 tilføjes Reelle ejere: Flemming Lindberg Christensen (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-04 tilføjes Bestyrelse: Mads Transel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-04 tilføjes Direktion: Mads Transel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-04 fjernes Direktion: Flemming Lindberg Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er elektronik-, handels- og produktionsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Vedtægter: 2013-03-04 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2012-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@voicebird.com (offentliggjort 2012-09-19)
Den 2012-07-01 tilføjes Legale ejere: C.O.N. INDUSTRIES ApS, Mads Transel (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2012-07-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Olaf Nielsen (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2011-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksgården 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2011-05-13 tilføjes Direktion: Flemming Lindberg Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektronik til husholdninger (offentliggjort 2011-08-30)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Navne: VOICEBIRD ApS (offentliggjort 2011-05-17)
Den 2011-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Stiftere: SEJLERLAND ApS, EXSOS INTERNATIONAL ApS, C.O.N. INDUSTRIES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-05-17)
Den 2011-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)