Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
C.O.N. INDUSTRIES ApS (CVR 24997499) | NORMAL | 13.05.2011 |
EXSOS INTERNATIONAL ApS (CVR 30592018) | NORMAL | 13.05.2011 |
SEJLERLAND ApS (CVR 28678932) | OPLØSTEFTERKONKURS | 13.05.2011 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
EXSOS INTERNATIONAL ApS (CVR 30592018) | NORMAL | 05.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
EXSOS INTERNATIONAL ApS (CVR 30592018) | 30.12.2013 | 04.12.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Uffe Anders Hansen | 30.12.2013 | 19.01.2019 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Mads Transel | 01.07.2012 | 05.12.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
C.O.N. INDUSTRIES ApS (CVR 24997499) | 01.07.2012 | 05.12.2022 | 25,00-33,32% | 25,00 % |