Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Bo Bojesen | 01.08.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille de Fine Lützhøft | 30.03.2011 | 01.08.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kresten Kloch | 03.01.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Bo Bojesen | 23.08.2018 | 01.08.2019 | formand |
Rasmus Bo Bojesen | 01.06.2016 | 01.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tage Nielsen | 01.06.2016 | 23.08.2018 | formand |
Amalie Liv Bojesen | 24.05.2014 | 01.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Bo Bojesen | 24.05.2014 | 31.05.2016 | formand |
Marianne Nørgaard Schrøder | 23.08.2011 | 30.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Pernille de Fine Lützhøft | 30.03.2011 | 01.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Preben Nesager-Hansen | 30.03.2011 | 24.05.2014 | formand |
Rasmus Bo Bojesen | 30.03.2011 | 23.05.2014 | bestyrelsesmedlem |