Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
KOKKEN OG JOMFRUEN KØBENHAVN HOLDING A/S (CVR 27406270) | OPLØST EFTER FUSION | 08.10.2003 | 15.02.2012 |
KOKKEN OG JOMFRUEN. KØBENHAVN ApS (CVR 21799637) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1999 | 22.05.2012 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Zen Advice (CVR 34976139) | 21.08.2013 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
2010 - Vin og Velsmag ApS (CVR 30699270) | NORMAL | 01.02.2023 | formand |
DiningSix A/S (CVR 38342835) | NORMAL | 15.06.2018 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MEYERS LYNGBY ApS (CVR 34893004) | NORMAL | 25.03.2021 | 31.01.2023 | formand |
HOTEL SAXKJØBING A/S (CVR 29792534) | NORMAL | 01.09.2019 | 01.02.2023 | formand |
NYKØBING FC A/S (CVR 19995038) | NORMAL | 18.01.2018 | 28.05.2024 | formand |
DiningSix A/S (CVR 38342835) | NORMAL | 18.12.2017 | 14.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bojesen Jazz ApS (CVR 30717082) | NORMAL | 16.12.2016 | 01.08.2019 | formand |
Bojesen ApS (CVR 30717074) | NORMAL | 01.06.2016 | 23.08.2018 | formand |
Oialla ApS (CVR 33587511) | NORMAL | 01.06.2016 | 23.08.2018 | formand |
HOTEL SAXKJØBING A/S (CVR 29792534) | NORMAL | 01.01.2016 | 31.05.2016 | formand |
MUNTHE A/S (CVR 21848182) | NORMAL | 02.11.2015 | 02.01.2017 | formand |
MALLING PUBLICATIONS ApS (CVR 27229298) | NORMAL | 10.06.2015 | 15.05.2018 | formand |
NYKØBING FC A/S (CVR 19995038) | NORMAL | 14.05.2015 | 30.05.2016 | formand |
2010 - Vin og Velsmag ApS (CVR 30699270) | NORMAL | 28.08.2014 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Meyers Contract Catering A/S (CVR 26631521) | NORMAL | 21.09.2012 | 05.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
NAMNAM ApS (CVR 34454639) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.03.2012 | 31.07.2013 | bestyrelse |
MELTING POT FONDEN (CVR 33770758) | NORMAL | 17.06.2011 | 24.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
LITTLE APPLE ApS (CVR 17526146) | OPLØST EFTER FUSION | 21.09.2010 | 31.07.2013 | bestyrelse |
MEYER FOOD ApS (CVR 32674496) | OPLØST EFTER FUSION | 15.01.2010 | 31.07.2013 | næstformand |
HOTEL SAXKJØBING A/S (CVR 29792534) | NORMAL | 20.10.2009 | 31.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
MEYERS DELI A/S (CVR 27274609) | OPLØST EFTER FUSION | 03.02.2009 | 31.07.2013 | bestyrelse |
MEYERS PORTEFØLJE ApS (CVR 17557033) | OPLØST EFTER FUSION | 03.02.2009 | 31.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
MUNTHE A/S (CVR 21848182) | NORMAL | 27.01.2009 | 27.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
MUNTHE HOLDING A/S (CVR 27210732) | NORMAL | 27.01.2009 | 27.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGSSELSKABET AF 18. JANUAR 2010 ApS (CVR 11520782) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.11.2006 | 09.12.2008 | bestyrelse |
A/S af 02.10.2006 (CVR 29928258) | UNDER KONKURS | 09.11.2006 | 19.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
KOKKEN OG JOMFRUEN KØBENHAVN HOLDING A/S (CVR 27406270) | OPLØST EFTER FUSION | 08.10.2003 | 12.08.2005 | bestyrelse |
FREMAD AMAGER A/S (CVR 20769882) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.09.2001 | 30.06.2003 | bestyrelse |
AASE HAGEMANN A/S (CVR 76383219) | OPLØST EFTER FUSION | 09.04.2001 | 05.12.2001 | bestyrelse |
SENF TELTE- OG SERVICEUDLEJNING A/S (CVR 10016967) | NORMAL | 06.10.2000 | 05.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
44 HARBOUR STREET ApS (CVR 35253297) | OPLØST EFTER FUSION | 03.06.2013 | 31.07.2013 | direktion |
MELTING POT FONDEN (CVR 33770758) | NORMAL | 11.02.2013 | 01.10.2013 | direktør |
MEYER FOOD ApS (CVR 32674496) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2013 | 31.07.2013 | adm. dir |
MEYERS LYNGBY ApS (CVR 34893004) | NORMAL | 20.12.2012 | 31.07.2013 | direktør |
LILLEØ VIN ApS (CVR 29620814) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.10.2012 | 31.07.2013 | adm. dir |
MWCM HOLDING ApS (CVR 34582041) | OPLØST EFTER FUSION | 21.05.2012 | 31.07.2013 | direktion |
NAMNAM ApS (CVR 34454639) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.03.2012 | 31.07.2013 | direktion |
KKM AF 27. JULI 2011 ApS (CVR 33862679) | NORMAL | 27.07.2011 | 31.07.2013 | adm. dir |
MEYERS KØKKEN ApS (CVR 33587538) | OPLØST EFTER FUSION | 31.03.2011 | 31.07.2013 | adm. dir |
MEYERS BAGERI ApS (CVR 33361548) | OPLØST EFTER FUSION | 29.11.2010 | 31.07.2013 | direktion |
HOTEL SAXKJØBING A/S (CVR 29792534) | NORMAL | 20.10.2009 | 31.07.2013 | adm. dir |
MEYERS PORTEFØLJE ApS (CVR 17557033) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2008 | 31.07.2013 | adm. dir |
LITTLE APPLE ApS (CVR 17526146) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2008 | 31.07.2013 | adm. dir |
CLAUS MEYER HOLDING ApS (CVR 27931146) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.09.2008 | 31.07.2013 | adm. dir |
MEYERS DELI A/S (CVR 27274609) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2008 | 31.07.2013 | adm. dir |
KATTEGATVEJ 53 ApS (CVR 28898061) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2008 | 31.07.2013 | adm. dir |
Meyers Contract Catering A/S (CVR 26631521) | NORMAL | 01.09.2008 | 21.09.2012 | adm. dir |
FC NORDSJÆLLAND A/S (CVR 24257703) | NORMAL | 19.09.2005 | 01.09.2008 | adm. dir |
KOKKEN OG JOMFRUEN KØBENHAVN HOLDING A/S (CVR 27406270) | OPLØST EFTER FUSION | 08.10.2003 | 30.06.2005 | direktion |
FREMAD AMAGER A/S (CVR 20769882) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.09.2001 | 30.06.2003 | direktion |
KOKKEN OG JOMFRUEN. KØBENHAVN ApS (CVR 21799637) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1999 | 30.06.2005 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tage Nielsen | 0 % | 2,63 % | 2,63 % | 7,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Tage Nielsen (antal: 38) | 16 | 3 | 16 | 3 |
Pct. | 42 % | 8 % | 42 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tage Nielsen (antal: 55) | 30 | 21 | 2 | 2 |
Pct. | 55 % | 38 % | 4 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |