Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steffen Schouw | 28.04.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Krogh Andersen | 03.01.2011 | 28.04.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Ott | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Black | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Stoltze | 19.04.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Krogh Andersen | 30.04.2020 | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Krogh Andersen | 30.04.2019 | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lavesen | 30.04.2019 | 19.04.2023 | formand |
Bo Boulund Knudsen | 21.05.2015 | 30.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
René Krogh Andersen | 03.01.2011 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Krogh Andersen | 03.01.2011 | 29.04.2019 | formand |
Jens Hedegaard | 03.01.2011 | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |