Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 29, 7600 Struer (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Binavne: SECURETAIL ApS, HOME-GUARDING ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-03-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-27 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Navne: SIKKER!NU ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Stiftere: John Ravn (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-02-05 fjernes Legale ejere: LMDDA Holding IVS (offentliggjort 2017-02-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2016-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Bestyrelse: Dennis Pannerup Laumann Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-10-05 fjernes Direktion: Dennis Pannerup Laumann Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2015-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Bestyrelse: Dennis Pannerup Laumann Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Direktion: Dennis Pannerup Laumann Pedersen (direktør) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: LMDDA Holding IVS (offentliggjort 2017-02-18)
Den 2015-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2015-05-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@guarding.dk (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 29, 7600 Struer (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2015-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 1, 1. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Bestyrelse: Dennis Pannerup Laumann Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-05-21 tilføjes Direktion: Dennis Pannerup Laumann Pedersen (direktør) (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-05-21 fjernes Direktion: John Ravn (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Navne: SIKKER!NU ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2015-05-20 fjernes Navne: GUARDING ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Vedtægter: 2015-05-21 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2015-05-21 fjernes Binavne: SIKKER!NU ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med sikkerhedsrådgivning, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2013-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2013-08-22 tilføjes Vedtægter: 2013-08-22 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2011-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 1, 1. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2011-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillenæs 87, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@guarding.dk (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillenæs 87, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-27 tilføjes Binavne: SIKKER!NU ApS, SECURETAIL ApS, HOME-GUARDING ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-12-27 tilføjes Direktion: John Ravn (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-03-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-27 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 82.000,00 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Navne: GUARDING ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-12-27 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Stiftere: John Ravn (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)