Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Pannerup Laumann Pedersen | 21.05.2015 | 05.10.2016 | direktør |
Dennis Pannerup Laumann Pedersen | 21.05.2015 | 15.10.2015 | direktør |
John Ravn | 27.12.2010 | 21.05.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Kraak Jessen | 21.05.2015 | 05.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Pannerup Laumann Pedersen | 21.05.2015 | 05.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kraak Jessen | 21.05.2015 | 15.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Pannerup Laumann Pedersen | 21.05.2015 | 15.10.2015 | bestyrelsesmedlem |