Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Bent Agerholm Hansen (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Bent Agerholm Hansen (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-28 tilføjes Bestyrelse: Bent Agerholm Hansen (formand) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-28 fjernes Bestyrelse: Christian Møller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-27 fjernes Bestyrelse: Bent Agerholm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-28 tilføjes Vedtægter: 2018-03-28 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-12-22 tilføjes Legale ejere: GAPO DESIGN ENGROS ApS, EMICO ApS, ELEMCO ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-21 fjernes Legale ejere: GAPO DESIGN ENGROS ApS, ELEMCO ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-13 tilføjes Reelle ejere: Bent Agerholm Hansen (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2017-05-29 tilføjes Legale ejere: ApS AF 16/5 2001 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-28 fjernes Legale ejere: ApS AF 16/5 2001 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 tilføjes Legale ejere: ApS AF 16/5 2001 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-03-07 fjernes Legale ejere: Bent Agerholm Hansen (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-09 tilføjes Legale ejere: ELEMCO ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2016-03-08 fjernes Legale ejere: ELEMCO ApS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-03-18 tilføjes Legale ejere: GAPO DESIGN ENGROS ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2014-12-09 tilføjes Legale ejere: Bent Agerholm Hansen (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2014-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-10-08 tilføjes Legale ejere: ELEMCO ApS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-05-08 tilføjes Direktion: Kim Kassow Feldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-08 fjernes Direktion: Søren Langli Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2014-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 76, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-19 tilføjes Direktion: Søren Langli Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 fjernes Direktion: Kim Kassow Feldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 76, 8700 Horsens (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2012-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 76, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2012-07-06)
Den 2012-06-27 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2012-04-20)
Den 2012-05-10 tilføjes Legale ejere: KGH HOLDING, GRINDSTED A/S (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2012-05-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2012-04-20)
Den 2012-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, eje, administrere danske og tyske ejendomskommanditanparter direkte og udøve virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 35.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2012-04-13 tilføjes Vedtægter: 2012-04-13 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-08 tilføjes Bestyrelse: Bent Agerholm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-08 fjernes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 76, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-06 tilføjes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-06 tilføjes Direktion: Kim Kassow Feldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Navne: A/S DIFKO VALUEBUILDING I (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2011-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-01-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Stiftere: Domis Frederikshavn Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2011-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)