Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Bøggild Smed Christensen(virk.: 17) Reelle ejere | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
Pct. | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Lintrup Strandlod(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Flemming Viskum(virk.: 33) | 3,03 % | 3,03 % | 6,06 % | 15,15 % |
Anne Dorthe Josiassen Fethers(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Knud Hvid Petersen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Brøgger Kristensen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klaus Fischer Weitzmann(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,75 % | 1,75 % | 3,51 % | 10,53 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Bøggild Smed Christensen | 01.12.2020 | Henrik Ibsens Vej 2, 1813 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Knud Hvid Petersen | 01.01.2007 | Højstrupvej 173, 2700 Brønshøj |
Morten Lintrup Strandlod | 01.01.2007 | Irisvej 2, 4683 Rønnede |
Klaus Fischer Weitzmann | 01.01.2007 | Langhusevej 7, 4000 Roskilde |
Morten Brøgger Kristensen | 01.11.2007 | Emdrup Banke 35, 2100 København Ø |
Anne Dorthe Josiassen Fethers | 01.05.2019 | Ellesøpark 47, 2950 Vedbæk |
Flemming Viskum | 28.10.2022 | Nordlysvænget 6, 3000 Helsingør |
Aktive virksomheder: (9) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AIKAN A/S | 29840997 | NORMAL | Fremstilling af gas (352100) |
AIKAN KNOWLEDGE HOLDING ApS | 29805849 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
AIKAN PROPERTY HOLDING ApS | 29806551 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CBSC HOLDING ApS | 27234992 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Christian Christensen | 26305144 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Nordic Sorting Facility A/S | 42527572 | NORMAL | Indsamling af ikke-farligt affald (381100) |
SOLUM ApS | 25690230 | NORMAL | Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald (382110) |
SOLUM HOLDING A/S | 30585291 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SOLUM II Holding A/S | 10282136 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 05.07.2024 og angivet som gældende fra 01.07.2024 (0 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SOLUFLEX ApS | 40267522 |
SOLU INVEST ApS | 35379614 |
SOLUM A/S | 10282136 |
SOLUMETER ApS | 33158424 |
SOLUM GRUPPEN A/S | 33384084 |
SOLUM GULVE ApS | 42382957 |
SOLUM HOLDING A/S | 30585291 |
Solumn Records I/S | 41309733 |
SOLUM ROSKILDE A/S | 25690230 |
Soluno ApS | 32297080 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Bøggild Smed Christensen(virk.: 17) Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 6 % | 29 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Lintrup Strandlod(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Flemming Viskum(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
Anne Dorthe Josiassen Fethers(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Knud Hvid Petersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Morten Brøgger Kristensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Klaus Fischer Weitzmann(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Pct. | 42 % | 0 % | 2 % | 9 % | 37 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Bøggild Smed Christensen(virk.: 17) Reelle ejere | 15 | 15 | 1 | 11 |
Pct. | 36 % | 36 % | 2 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Lintrup Strandlod(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 3 | 1 |
Flemming Viskum(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 11 | 2 | 7 |
Anne Dorthe Josiassen Fethers(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 2 | 0 |
Knud Hvid Petersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 2 | 0 | 0 |
Morten Brøgger Kristensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 2 |
Klaus Fischer Weitzmann(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 0 | 0 |
Sum | 40 | 19 | 7 | 10 |
Pct. | 53 % | 25 % | 9 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |