Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
La Chamba Holding ApS (CVR 38049984) | NORMAL | 27.09.2016 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Left over IVS (CVR 40207368) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.01.2019 | 15.06.2021 |
VISKUM ASSOCIATES ApS (CVR 30730593) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.07.2007 | 26.01.2011 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Scandinavian Investment Group A/S (CVR 34411913) | NORMAL | 28.04.2017 | 11.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
La Chamba Nordic ApS (CVR 38050729) | NORMAL | 27.09.2016 | 17.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
ST SKOLEINVENTAR A/S (CVR 21639044) | NORMAL | 22.02.2016 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Container Living Kanalbyen ApS (CVR 37256439) | NORMAL | 25.11.2015 | 04.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Container Living Holding ApS (CVR 37225258) | UNDER KONKURS | 10.11.2015 | 04.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
LABFLEX A/S (CVR 55220212) | NORMAL | 01.08.2013 | 10.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
AIKAN A/S (CVR 29840997) | NORMAL | 30.12.2011 | 11.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
SOLUM GRUPPEN A/S (CVR 33384084) | NORMAL | 01.01.2011 | 16.12.2013 | formand |
NOMI VÆKST A/S (CVR 28319630) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.06.2010 | 14.06.2011 | formand |
BIO VÆKST A/S (CVR 26661684) | NORMAL | 15.05.2009 | 06.05.2013 | næstformand |
CBSC HOLDING ApS (CVR 27234992) | NORMAL | 14.04.2009 | 31.12.2013 | formand |
SOLUM ROSKILDE A/S (CVR 25690230) | NORMAL | 14.04.2009 | 11.10.2012 | formand |
SOLUM A/S (CVR 10282136) | NORMAL | 14.04.2009 | 22.12.2009 | formand |
CS WIND Offshore Holding A/S (CVR 31074835) | NORMAL | 29.11.2007 | 23.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
WAVEPLANE A/S (CVR 29131139) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.11.2007 | 06.04.2010 | bestyrelse |
RELBØM HOLDING A/S (CVR 29851468) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2006 | 27.02.2009 | bestyrelse |
BODILSEN A/S (CVR 41368918) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2006 | 17.02.2009 | bestyrelse |
GNIKIV ApS (CVR 19890503) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.01.2006 | 01.07.2006 | formand |
CS WIND Offshore A/S (CVR 14818480) | NORMAL | 31.05.2005 | 23.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
SYLVADAN INTERNATIONAL LTD. A/S (CVR 51517113) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.05.2004 | 22.11.2004 | formand |
KØGE ENERGI A/S (CVR 25697596) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.05.2003 | 15.04.2005 | formand |
AARHUS FLYDEDOK A/S (CVR 29060215) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.12.1998 | 20.12.2004 | bestyrelse |
SKOUHUS A/S (CVR 44054515) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.11.1996 | 01.09.1998 | bestyrelse |
BLÜCHER METAL A/S (CVR 49260016) | NORMAL | 25.01.1996 | 06.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
La Chamba Nordic ApS (CVR 38050729) | NORMAL | 28.02.2020 | 17.04.2020 | direktør |
Left over IVS (CVR 40207368) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.01.2019 | 15.06.2021 | adm. dir |
La Chamba Holding ApS (CVR 38049984) | NORMAL | 28.11.2018 | 17.04.2020 | adm. dir |
AIKAN A/S (CVR 29840997) | NORMAL | 30.12.2011 | 28.12.2012 | adm. dir |
SOLUM A/S (CVR 10282136) | NORMAL | 22.12.2009 | 11.10.2012 | adm. dir |
BIO-HEATING ApS (CVR 31749395) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.09.2008 | 01.02.2011 | direktion |
VISKUM ASSOCIATES ApS (CVR 30730593) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.07.2007 | 26.01.2011 | direktion |
JUNCKERS AX-NS I ApS (CVR 27723276) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.05.2004 | 14.10.2004 | direktion |
JUNCKERS AX-NS II ApS (CVR 27723292) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.05.2004 | 14.10.2004 | direktion |
F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S (CVR 66920216) | NORMAL | 01.04.1997 | 22.11.2004 | direktør |
SYLVADAN INTERNATIONAL LTD. A/S (CVR 51517113) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.04.1997 | 25.05.2004 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Flemming Viskum | 3,03 % | 3,03 % | 6,06 % | 15,15 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Flemming Viskum (antal: 33) | 17 | 5 | 10 | 1 |
Pct. | 52 % | 15 % | 30 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Flemming Viskum (antal: 44) | 24 | 11 | 6 | 3 |
Pct. | 55 % | 25 % | 14 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |