Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-12 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2015-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: OP INVEST ApS. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: Preben.Moeller.Whitt@gmail.com (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-24 fjernes Kontaktoplysninger: PMW@olivers.dk (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 83, 2. 2., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 83, 2. 2., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-04 tilføjes Legale ejere: Anette Whitt, Preben Møller Whitt (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2018-02-03 fjernes Legale ejere: Preben Møller Whitt (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2018-02-04 tilføjes Reelle ejere: Anette Whitt, Preben Møller Whitt (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2018-02-03 fjernes Reelle ejere: Preben Møller Whitt (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 83, 2. 2., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2016-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Judithsvej 5, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: PMW@olivers.dk (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2013-04-11 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2013-04-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-22 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Direktion: Anette Whitt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-09 fjernes Direktion: Preben Møller Whitt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Judithsvej 5, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2011-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snerlevej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-27 tilføjes Direktion: Preben Møller Whitt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af ejerandele og andre værdipapirer samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2010-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Legale ejere: Preben Møller Whitt (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2010-12-27 tilføjes Navne: WHITT INVEST ApS (offentliggjort 2010-12-27)
Den 2010-12-27 tilføjes Reelle ejere: Preben Møller Whitt (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2010-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2010-12-27 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Stiftere: Preben Møller Whitt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Vedtægter: 2010-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-27)
Den 2010-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)