Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Preben Møller Whitt | 27.12.2010 | 03.02.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
OP INVEST ApS (CVR 35814639) | UNDERTVANGSOPLØSNING | 31.03.2015 | 30.05.2017 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |