Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Schæffer Heering | 01.05.2015 | direktør |
Jonas Warrer | 27.03.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Warrer | 15.12.2010 | 26.03.2015 | direktion |
Frederik Cardel Falbe-Hansen | 15.12.2010 | 29.01.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tobias Christopher Arroyave Købke | 17.12.2015 | 26.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kristian Runov | 17.12.2015 | 26.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Eggert Roed Jakobsen | 17.12.2015 | 26.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Warrer | 27.03.2015 | 26.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Korsholm | 27.03.2015 | 26.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Strømsted | 27.03.2015 | 26.09.2017 | formand |