Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2FISK ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausmindevej 256, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausmindevej 256, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-05 tilføjes Direktion: Claus Julius Holm (direktør) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausmindevej 256, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2010-12-06 tilføjes Direktion: Anne Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i 2FISK Aps samt at drive handels- og finansieringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Legale ejere: Anne Holm (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-12-06 tilføjes Navne: AH, SVENDBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2010-12-15)
Den 2010-12-06 tilføjes Reelle ejere: Anne Holm (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2010-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-06 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Stiftere: Anne Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Vedtægter: 2010-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-15)
Den 2010-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)