Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Rørbech Steffensen | 31.05.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sonny Brask Madsen | 28.09.2010 | 31.05.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henriette Petrine Brunhøj Andersen | 08.10.2012 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Yvonne Foged Sundmark | 08.10.2012 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kåre Arboe Sundmark | 08.10.2012 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Leth | 31.05.2012 | 17.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anders Rørbech Steffensen | 28.09.2010 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Brandt | 28.09.2010 | 04.07.2023 | formand |
Sonny Brask Madsen | 28.09.2010 | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |