Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anders Rørbech Steffensen | 28.09.2010 | |
Sonny Brask Madsen | 28.09.2010 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
D.A.M.N. Health Group Holding ApS (CVR 44008246) | NORMAL | 20.04.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
STEFFENSEN Holding 2 ApS (CVR 43725599) | 19.12.2022 | 20.04.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Anders Rørbech Steffensen | 28.09.2010 | 19.12.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
S.M.A.R.T Fitness ApS (CVR 32561888) | NORMAL | 01.03.2020 | 100,00% | 100,00% |
F&S Fitness- & Sundhedshuse ApS (CVR 40439919) | NORMAL | 10.04.2019 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
F&S Fitness & Træning ApS (CVR 33862970) | NORMAL | 05.08.2014 | 11.04.2019 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |