Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Green Dealflow ApS. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Green Dealflow ApS. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 18, st., 1263 København K (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Anders Gangsted-Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: AGR INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Navne: GREEN INVESTORS ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Anders Gangsted-Rasmussen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Stiftere: KR ENERGY ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: GREEN INVESTORS ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-05-19 fjernes Navne: GREEN INVESTORS A/S (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 fjernes Bestyrelse: Anders Gangsted-Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Gangsted-Rasmussen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Bestyrelse: Anne-Marie Walsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-06-30 fjernes Bestyrelse: Kenn Righolt (bestyrelse) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Direktion: Anders Gangsted-Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Kenn Righolt (direktion) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: AGR INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: Righolt Holding IVS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: AGR INVEST ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-07 tilføjes Legale ejere: Righolt Holding IVS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-06-06 fjernes Legale ejere: Kenn Righolt (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: AGR INVEST ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: Kenn Righolt (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 18, st., 1263 København K (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2012-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 5., 1457 København K (offentliggjort 2010-09-21)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at strukturere og administrere investeringer inden for vedvarende energi, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 tilføjes Navne: GREEN INVESTORS A/S (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2010-09-26 fjernes Navne: GREEN INVESTORS ApS (offentliggjort 2010-09-13)
Den 2010-09-01 tilføjes Navne: GREEN INVESTORS ApS (offentliggjort 2010-09-13)
Den 2010-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2010-09-27 tilføjes Vedtægter: 2010-09-27 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2010-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2010-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-13)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-13)
Den 2010-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 5., 1457 København K (offentliggjort 2010-09-21)
Den 2010-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlund Park 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund Park 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 tilføjes Bestyrelse: Kenn Righolt (bestyrelse) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Kenn Righolt (direktion) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Stiftere: KR ENERGY ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-30)