Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Direktion: Anders Peter Skøtt Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-07-31 fjernes Direktion: Lene Gade Hovmøller (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billundvej 3, 6500 Vojens (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Billundvej 3, 6500 Vojens (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Direktion: Lene Gade Hovmøller (direktør) (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-02-28 fjernes Direktion: Brian Lambertsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: Spiras (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: Sønderjysk Landboforening (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Vedtægter: 2017-09-07 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-02-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2017-02-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2014-05-21 tilføjes Direktion: Brian Lambertsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2014-05-21 fjernes Direktion: Per Ivarsen Grønbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2013-02-20 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billundvej 3, 6500 Vojens (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2012-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Spangvej 4, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-07 tilføjes Legale ejere: Sønderjysk Landboforening (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Per Ivarsen Grønbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Brian Lambertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2012-11-13)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-29 tilføjes Navne: LANDBOGRUPPEN SØNDERJYSK ApS (offentliggjort 2012-11-07)
Den 2012-10-28 fjernes Navne: BERTSØ RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2010-09-28)
Den 2012-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en ledende ejendomsmægler. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2012-10-29 tilføjes Vedtægter: 2012-10-29 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spangvej 4, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Brian Lambertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Navne: BERTSØ RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2010-09-28)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2010-09-01 tilføjes Stiftere: Brian Lambertsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-09-28)
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)