Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Peter Skøtt Frederiksen | 01.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Gade Hovmøller | 28.02.2024 | 31.07.2024 | direktør |
Brian Lambertsen | 21.05.2014 | 28.02.2024 | direktør |
Per Ivarsen Grønbæk | 01.11.2012 | 21.05.2014 | direktør |
Brian Lambertsen | 01.09.2010 | 01.11.2012 | direktør |