Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-09 tilføjes Bestyrelse: Michael Ian Tanzer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Bestyrelse: Christoph Paul Eugen Klimmer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 tilføjes Direktion: Michael Ian Tanzer (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Direktion: Christoph Paul Eugen Klimmer (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-02 tilføjes Legale ejere: Tiber Ventures Inc. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-01-02 fjernes Legale ejere: SeaChange NLG B.V. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-01-02 tilføjes Reelle ejere: Karen Sue Singer (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2023-08-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Bestyrelse: Mark Paul Szynkowski (formand) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-01 fjernes Bestyrelse: Kathleen Mary Mosher (formand) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-09-30 tilføjes Bestyrelse: Christoph Paul Eugen Klimmer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-09-30 fjernes Bestyrelse: Michael David Prinn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 tilføjes Direktion: Christoph Paul Eugen Klimmer (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: Michael David Prinn (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.541.217,00 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-28 tilføjes Vedtægter: 2021-01-28 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-25 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-08-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-06-24 tilføjes Bestyrelse: Kathleen Mary Mosher (formand) (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2020-04-24 fjernes Bestyrelse: David Kenneth Traverse (formand) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-10-08 tilføjes Bestyrelse: Michael David Prinn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2019-10-08 fjernes Bestyrelse: Peter Richard Faubert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-08 tilføjes Direktion: Michael David Prinn (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2019-10-08 fjernes Direktion: Peter Richard Faubert (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Bestyrelse: David Kenneth Traverse (formand) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-07-31 fjernes Bestyrelse: David Lindley McEvoy (formand) (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-06 tilføjes Bestyrelse: David Lindley McEvoy (formand) (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-02-06 fjernes Bestyrelse: Klaus Thyge Høeg-Hagensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-06 tilføjes Direktion: Peter Richard Faubert (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-02-06 fjernes Direktion: Michael Møller Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-06 tilføjes Legale ejere: SeaChange NLG B.V. (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2019-02-06 fjernes Legale ejere: CAPHOLD X ApS, NORA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-06 tilføjes Vedtægter: 2019-02-06 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-02-06 fjernes Reelle ejere: Erik Balleby Jensen, Jens Thøger Hansen, Ulrik Nicolai Jungersen (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-01-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-11 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Nicolai Jungersen (formand) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-12-11 fjernes Bestyrelse: Lars Torpe Christoffersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-10 fjernes Bestyrelse: Ulrik Nicolai Jungersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-13 tilføjes Bestyrelse: Norman Alan Hardie (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-07-04 tilføjes Direktion: Michael Møller Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-07-04 fjernes Direktion: Laurits Sougaard Tygesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-03 tilføjes Bestyrelse: Klaus Thyge Høeg-Hagensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-29 fjernes Bestyrelse: Frank Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 12, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-17 tilføjes Legale ejere: CAPHOLD X ApS, NORA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2016-11-16 fjernes Legale ejere: NORA HOLDING ApS, CAPHOLD X ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.540.217,00 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2016-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2016-10-25 tilføjes Vedtægter: 2016-10-25 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-05 fjernes Bestyrelse: Michael Donovan Mc Mahon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-25 tilføjes Direktion: Laurits Sougaard Tygesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2016-08-25 fjernes Direktion: Simon Svend Benedict Høgsbro (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-08-25 fjernes Bestyrelse: Laurits Sougaard Tygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-25 tilføjes Bestyrelse: Laurits Sougaard Tygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-23 fjernes Bestyrelse: Kaj Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 540.217,00 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2015-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2015-11-05 tilføjes Vedtægter: 2015-11-05 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 518.213,00 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-07-06 tilføjes Vedtægter: 2015-07-06 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Bestyrelse: Michael Donovan Mc Mahon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2015-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med udvikling, salg, markedsføring og drift af web-baserede medieløsninger samt dermed beslægtet aktiviteter samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-28 tilføjes Vedtægter: 2015-04-28 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-01 tilføjes Direktion: Simon Svend Benedict Høgsbro (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2015-03-01 fjernes Bestyrelse: Robert Leonard Morrison (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-28 fjernes Direktion: Frank Thorup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med udvikling, salg, markedsføring og drift af web-baserede medieløsninger samt dermed beslægtet aktiviteter. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2014-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-12 tilføjes Vedtægter: 2014-12-12 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-27 tilføjes Bestyrelse: Robert Leonard Morrison (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2014-08-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-18 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Nicolai Jungersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-18 fjernes Bestyrelse: Karin Thorup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 505.010,00 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2014-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Legale ejere: CAPHOLD X ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2014-02-18 tilføjes Reelle ejere: Erik Balleby Jensen, Jens Thøger Hansen, Ulrik Nicolai Jungersen (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 12, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2012-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-05 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-04 fjernes Hovedbranche: Reproduktion af indspillede medier (offentliggjort 2011-05-25)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-08 tilføjes Hovedbranche: Reproduktion af indspillede medier (offentliggjort 2011-05-25)
Den 2010-10-07 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2010-08-25)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-24 tilføjes Bestyrelse: Karin Thorup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-24 tilføjes Direktion: Frank Thorup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-24 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2010-08-25)
Den 2010-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2010-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-24 tilføjes Legale ejere: NORA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2010-08-24 tilføjes Navne: XSTREAM A/S (offentliggjort 2010-08-25)
Den 2010-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2010-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2010-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-08-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-24 tilføjes Stiftere: NORA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-08-25)
Den 2010-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)