Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Ian Tanzer | 09.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christoph Paul Eugen Klimmer | 30.09.2022 | 09.08.2024 | adm. dir |
Michael David Prinn | 08.10.2019 | 30.09.2022 | adm. dir |
Peter Richard Faubert | 06.02.2019 | 08.10.2019 | adm. dir |
Michael Møller Rasmussen | 04.07.2017 | 06.02.2019 | adm. dir |
Laurits Sougaard Tygesen | 25.08.2016 | 04.07.2017 | adm. dir |
Simon Svend Benedict Høgsbro | 01.03.2015 | 25.08.2016 | adm. dir |
Frank Thorup | 24.08.2010 | 28.02.2015 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Ian Tanzer | 09.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mark Paul Szynkowski | 01.03.2023 | formand |
Elaine Ann Martel | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christoph Paul Eugen Klimmer | 30.09.2022 | 09.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kathleen Mary Mosher | 24.06.2020 | 01.03.2023 | formand |
Michael David Prinn | 08.10.2019 | 30.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
David Kenneth Traverse | 31.07.2019 | 24.04.2020 | formand |
Peter Richard Faubert | 06.02.2019 | 08.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
David Lindley McEvoy | 06.02.2019 | 31.07.2019 | formand |
Thorsten Markus Sauer | 11.12.2017 | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Nicolai Jungersen | 11.12.2017 | 06.02.2019 | formand |
Frank Thorup | 13.07.2017 | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Norman Alan Hardie | 13.07.2017 | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Thyge Høeg-Hagensen | 03.02.2017 | 06.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Laurits Sougaard Tygesen | 25.01.2016 | 25.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Donovan Mc Mahon | 28.04.2015 | 05.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Skov | 27.08.2014 | 23.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Robert Leonard Morrison | 27.08.2014 | 01.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Torpe Christoffersen | 18.02.2014 | 11.12.2017 | formand |
Ulrik Nicolai Jungersen | 18.02.2014 | 10.12.2017 | næstformand |
Frank Thorup | 24.08.2010 | 29.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Stina Thorup | 24.08.2010 | 18.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Karin Thorup | 24.08.2010 | 18.02.2014 | formand |