Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 18, 2., 1165 København K (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Bibranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Direktion: Mads Høgh-Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-02 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Legale ejere: International Media Support (IMS) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Navne: MEDIA FRONTIERS ApS (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Stiftere: International Media Support (IMS) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-05-19 fjernes Bestyrelse: Andrew Charles Puddephatt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Moir Hughes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: Mads Høgh-Olsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-10-01 fjernes Direktion: Thomas Moir Hughes (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-24 tilføjes Bestyrelse: Hanne Danielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-10 tilføjes Bestyrelse: Andrew Charles Puddephatt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Højberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Bibranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-11-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 18, 2., 1165 København K (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Bestyrelse: Jesper Højberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-02 tilføjes Direktion: Thomas Moir Hughes (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde specialiserede services og ekspertise til digital og web-baserede medier i hele verden. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-08-02 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Legale ejere: International Media Support (IMS) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Navne: MEDIA FRONTIERS ApS (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Stiftere: International Media Support (IMS) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Vedtægter: 2010-08-02 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2010-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-19)