Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Elgaard Larsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hanne Danielsen(virk.: 14) | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Jesper Højberg(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Moir Hughes(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Linde(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Mads Høgh-Olsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Linde | ||
Hanne Danielsen | 01.01.1985 | Frederiksborggade 48, 1360 København K |
Niels Elgaard Larsen | 01.01.2007 | Århusgade 35, 2100 København Ø |
Thomas Moir Hughes | ||
Jesper Højberg | 11.01.2017 | Svend Trøsts Vej 12, 1912 Frederiksberg C |
Mads Høgh-Olsen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Andelsboligforeningen Nørregade 18 | 27689698 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
IMS PRODUCTIONS ApS | 32771068 | NORMAL | Udenrigsanliggender (842100) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 19.11.2015 og angivet som gældende fra 02.08.2010 (1935 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MediaFACE Solutions v/Dinh Tien Dinh | 34966826 |
Media Factory ApS | 41189746 |
Media Film Produktion v/Carl-Erik Laursen | 26723272 |
Media Food | 38185632 |
MEDIAFORMIDLING ApS | 32770371 |
MediaGeneration IVS | 38812661 |
MEDIAGRAPHIC ApS | 37108030 |
Media Group ApS | 39080419 |
MEDIA GROUP DENMARK ApS | 35809295 |
Mediahall v/Henrik D Hammel | 27848575 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Elgaard Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hanne Danielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Jesper Højberg(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Moir Hughes(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jens Linde(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mads Høgh-Olsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 39 % | 0 % | 4 % | 4 % | 32 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Elgaard Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 1 | 4 |
Hanne Danielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 8 | 1 | 2 |
Jesper Højberg(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 0 |
Thomas Moir Hughes(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jens Linde(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mads Høgh-Olsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 13 | 15 | 4 | 6 |
Pct. | 34 % | 39 % | 11 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |