Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ingelise Bonde Larsen | 15.11.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Bonde Larsen | 10.06.1971 | 15.11.2022 | direktør |
Per Jonassen | 10.06.1971 | 01.06.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ingelise Bonde Larsen | 15.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bredo | 15.11.2022 | formand |
Annette Bonde Larsen | 01.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ingelise Bonde Larsen | 01.04.2005 | 14.11.2022 | formand |
Klaus Bonde Larsen | 10.06.1971 | 15.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Stryn Rasmussen | 10.06.1971 | 01.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Annelise Benedicte Højer Larsen | 10.06.1971 | 11.03.2005 | formand |
Bent Albin Bang | 10.06.1971 | 24.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Anders Christian Dam | 10.06.1971 | 26.10.1987 | bestyrelsesmedlem |