Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Bestyrelse: Allan Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 fjernes Bestyrelse: Peter Lund Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren, af tre bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-25 tilføjes Vedtægter: 2024-04-25 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Bestyrelse: Dennis Lindberg Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 fjernes Bestyrelse: Andreas Hartvig Jansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-22 tilføjes Direktion: Malene Mølgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-22 fjernes Direktion: Søren Skovdal Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Direktion: Søren Skovdal Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-01-12 fjernes Direktion: Karsten Fogh Holanng (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-15 tilføjes Direktion: Karsten Fogh Holanng (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-15 fjernes Direktion: Pernille Mehl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Bestyrelse: Nikolas Lyhne-Knudsen (formand) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 fjernes Bestyrelse: Stine Hove Marsling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Bestyrelse: Søren Skovdal Rasmussen (formand) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-06-29 tilføjes Bestyrelse: Søren Skovdal Rasmussen (formand) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-06-29 fjernes Bestyrelse: Susanne Mørch Koch (formand) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-28 fjernes Bestyrelse: Søren Skovdal Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-03-25 tilføjes Bestyrelse: Andreas Hartvig Jansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-03-25 fjernes Bestyrelse: Susanna Sanne Ingabritt Degn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Skovdal Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-10-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Wain Mersebak (suppleant) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-01 tilføjes Bestyrelse: Kate Jacquerot (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-01 fjernes Bestyrelse: Aida Radmilovic (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Bestyrelse: Aida Radmilovic (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-01 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Korsgård Madsen (formand) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-23 tilføjes Vedtægter: 2015-11-23 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-01 tilføjes Direktion: Pernille Mehl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-01 fjernes Direktion: Anne Mette Dyhr (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-03 tilføjes Bestyrelse: Allan Auning-Hansen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-03 fjernes Bestyrelse: Anton Engstrøm (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-02 tilføjes Bestyrelse: Anton Engstrøm (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-02 fjernes Bestyrelse: Dennis Kilian (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foranstalte lotterier og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Legale ejere: DANSKE SPIL A/S (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2012-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2012-05-29 tilføjes Vedtægter: 2012-05-29 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Wain Mersebak (suppleant) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2011-12-19)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Anne Mette Dyhr (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-01 fjernes Direktion: Jørgen Falsvig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-05 tilføjes Bestyrelse: Dennis Kilian (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-05 fjernes Bestyrelse: Thomas Rørsig Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-05 tilføjes Navne: DANSKE LOTTERI SPIL A/S (offentliggjort 2010-11-05)
Den 2010-11-04 fjernes Navne: AKTIESELSKAB NR. II AF 16. JUNI 2010 (offentliggjort 2010-06-17)
Den 2010-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby (offentliggjort 2010-06-17)
Den 2010-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-17 tilføjes Bestyrelse: Thomas Rørsig Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 fjernes Bestyrelse: Michael Egede Budtz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-16 tilføjes Bestyrelse: Michael Egede Budtz (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 tilføjes Direktion: Jørgen Falsvig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-16 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-17 tilføjes Navne: AKTIESELSKAB NR. II AF 16. JUNI 2010 (offentliggjort 2010-06-17)
Den 2010-06-16 tilføjes Navne: KR 542 A/S (offentliggjort 2010-06-16)
Den 2010-06-16 fjernes Navne: KR 542 A/S (offentliggjort 2010-06-16)
Den 2010-06-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-06-16 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-06-16)
Den 2010-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)