Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Malene Mølgaard | 22.04.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Skovdal Rasmussen | 12.01.2022 | 22.04.2022 | adm. dir |
Karsten Fogh Holanng | 15.10.2021 | 12.01.2022 | adm. dir |
Pernille Mehl | 01.12.2014 | 15.10.2021 | adm. dir |
Anne Mette Dyhr | 01.01.2011 | 01.12.2014 | adm. dir |
Jørgen Falsvig | 17.06.2010 | 01.01.2011 | adm. dir |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 16.06.2010 | 17.06.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Nielsen | 25.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Lindberg Sørensen | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Skovdal Rasmussen | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Nikolas Lyhne-Knudsen | 01.10.2020 | formand |
Kate Jacquerot | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stine Hove Marsling | 29.06.2020 | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Skovdal Rasmussen | 29.06.2020 | 30.09.2020 | formand |
Peter Lund Møller | 25.03.2020 | 25.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Hartvig Jansen | 25.03.2020 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Skovdal Rasmussen | 01.11.2019 | 28.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Mørch Koch | 01.04.2017 | 29.06.2020 | formand |
Aida Radmilovic | 01.04.2017 | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Allan Auning-Hansen | 03.06.2013 | 31.10.2019 | næstformand |
Anton Engstrøm | 02.04.2013 | 03.06.2013 | næstformand |
Flemming Bjørnholdt Eriksen | 01.01.2012 | 25.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Susanna Sanne Ingabritt Degn | 01.01.2012 | 25.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Wain Mersebak | 01.01.2012 | 31.10.2019 | suppleant |
Dennis Kilian | 05.11.2010 | 02.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Janne Merrild Sonne | 17.06.2010 | 01.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Korsgård Madsen | 17.06.2010 | 01.04.2017 | formand |
Thomas Rørsig Thomsen | 17.06.2010 | 05.11.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Møgelmose | 16.06.2010 | 17.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 16.06.2010 | 17.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Michael Egede Budtz | 16.06.2010 | 17.06.2010 | formand |