Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnegårdsvej 57, 8361 Hasselager (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 14, 8380 Trige (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Direktion: Faramarz Jadidi (direktør) (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 fjernes Direktion: Per Helge Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-04 tilføjes Legale ejere: Faramarz Jadidi (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 fjernes Legale ejere: Per Helge Thomsen (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Navne: PM 360 ApS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-03 fjernes Navne: PER H. THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Reelle ejere: Faramarz Jadidi (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 fjernes Reelle ejere: Per Helge Thomsen (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Vedtægter: 2022-08-04 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2012-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: SELSKABET AF 5/2 2015 ApS. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2014-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 14. januar 2019 Aps. (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2020-07-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2020-07-30 fjernes Revisor: Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 14, 8380 Trige (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2017-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 14, 8380 Trige (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 14, 8380 Trige (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 14, 8380 Trige (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-12 tilføjes Revisor: Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2015-11-12 fjernes Revisor: Rådgivning Aarhus ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-28 tilføjes Revisor: Rådgivning Aarhus ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2011-08-28 fjernes Revisor: BPE INVEST AF 2003 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 14, 8380 Trige (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Direktion: Per Helge Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2010-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering, samt finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2010-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 195.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Legale ejere: Per Helge Thomsen (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2010-04-20 tilføjes Navne: PER H. THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2010-04-20 tilføjes Reelle ejere: Per Helge Thomsen (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2010-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Revisor: BPE INVEST AF 2003 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Stiftere: Per Helge Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Vedtægter: 2010-04-20 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2010-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-04-25)
Den 2010-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)