Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Per Helge Thomsen | 20.04.2010 | 04.08.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Selskabet af 14. januar 2019 Aps (CVR 36415495) | OPLØSTEFTERKONKURS | 22.10.2014 | 28.06.2019 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
SELSKABET AF 5/2 2015 ApS (CVR 27264425) | OPLØSTEFTERKONKURS | 11.12.2012 | 30.10.2015 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |