Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanehøj 8, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Binavne: TREATMENTFINDER A/S, RIGHTTREATMENT A/S (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Legale ejere: 2bak invest ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Navne: BEHANDLINGSVEJVISEREN A/S (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Reelle ejere: Mads Kjær Larsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 fjernes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-14 fjernes Bestyrelse: Mads Kjær Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 fjernes Direktion: Mads Kjær Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-07-20 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Jepsen Christensen (formand) (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanehøj 8, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2016-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2013-12-16 tilføjes Bestyrelse: Maria Magdalena Jadwiga (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2013-12-16 fjernes Bestyrelse: Christian Frode Peytz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2013-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2013-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 43, 2730 Herlev (offentliggjort 2011-10-07)
Den 2012-03-07 fjernes Direktion: Mogens Kristian Fomsgaard Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 43, 2730 Herlev (offentliggjort 2011-10-07)
Den 2011-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2010-11-26)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Mogens Kristian Fomsgaard Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2010-11-26)
Den 2010-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnehave Allé 16, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med service og rådgivning omkring sundhedsforhold og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 612.500,00 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 577.783,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-30 tilføjes Legale ejere: 2bak invest ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-30 tilføjes Reelle ejere: Mads Kjær Larsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2010-04-30 tilføjes Vedtægter: 2010-04-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnehave Allé 16, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-13 tilføjes Bestyrelse: Christian Frode Peytz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2010-04-13 tilføjes Binavne: TREATMENTFINDER A/S, RIGHTTREATMENT A/S (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Direktion: Mads Kjær Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2010-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-03-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Navne: BEHANDLINGSVEJVISEREN A/S (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Revisor: ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2010-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)