Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Kristian Fomsgaard Madsen | 01.01.2011 | 07.03.2012 | direktion |
Mads Kjær Larsen | 13.04.2010 | 14.03.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maria Magdalena Jadwiga | 16.12.2013 | 14.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mads Kjær Larsen | 13.04.2010 | 14.03.2018 | bestyrelse |
Jens Erik Jepsen Christensen | 13.04.2010 | 20.07.2017 | formand |
Christian Frode Peytz | 13.04.2010 | 16.12.2013 | bestyrelse |