Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Klaus Walkusch(virk.: 23) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 8,70 % | 17,39 % | 26,09 % | 34,78 % |
Jannie Villerup Walkusch(virk.: 13) Formand, Reelle ejere | 0 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Morten Schwartz Nielsen(virk.: 51) Legale ejere | 7,84 % | 9,80 % | 13,73 % | 21,57 % |
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt(virk.: 112) Legale ejere | 1,79 % | 7,14 % | 8,04 % | 10,71 % |
Søren Glavind Lindhardt(virk.: 12) Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Jeppe Kragmann(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,55 % | 9,09 % | 11,37 % | 15,45 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Smed(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Rasmus Hoff Müller(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikael Christian Carlsen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Helle Caroline Elfelt Bonnesen(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Morten Almlund(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 13,02 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt | 01.06.2011 | Frederiksberg Alle 19A, 1820 Frederiksberg C |
Søren Glavind Lindhardt | 10.03.2017 | Nonnebuen 15, 3400 Hillerød |
Morten Schwartz Nielsen | ||
Jeppe Kragmann | 01.03.2021 | Albøgevej 19, 2770 Kastrup |
Jannie Villerup Walkusch | ||
Klaus Walkusch |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Almlund | 01.01.2007 | Carl Plougs Vej 1, 1913 Frederiksberg C |
Peter Smed | 01.01.2007 | Thyrasvej 11, 3630 Jægerspris |
Rasmus Hoff Müller | 01.12.2018 | Midgårdsvej 18, 3000 Helsingør |
Helle Caroline Elfelt Bonnesen | 26.08.2019 | Nordre Frihavnsgade 58, 2100 København Ø |
Mikael Christian Carlsen | 22.10.2020 | Flintholm Alle 11, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (18) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Comytec ApS | 37206490 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Mooly ApS | 44257084 | NORMAL | Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (771100) |
Noram ApS | 37255386 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
ONLINE-RESULTS A/S | 32841430 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
ONMONDO A/S | 32775691 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Online Profil ApS | 39071525 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
Orango A/S | 32158072 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
PIXLAB A/S | 34353670 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PK MEDIER ApS | 37296783 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
Peter Klitkou Holding ApS | 41494255 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SITEWORKS ApS | 26915929 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
STANDOUTMEDIA A/S | 34042063 | NORMAL | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
Standoutmedia Holding ApS | 44242974 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TENET A/S | 39768321 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ticom A/S | 40211454 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
WAIMEA ApS | 36417978 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
WEBEX ApS | 32281966 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Webton Danmark ApS | 42226025 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.01.2013 | 17,76 (km) | Viborggade 53, 2100 København Ø | Kongevejen 400D, 2840 Holte |
02.11.2018 | 0,00 (km) | Kongevejen 400D, 2840 Holte | Kongevejen 400D, 2840 Holte |
03.08.2021 | 23,54 (km) | Kongevejen 400D, 2840 Holte | Strandlodsvej 6B, 2300 København S |
ONMONDO A/S. |
Sidst opdateret den 23.04.2015 og angivet som gældende fra 16.04.2015 (3452 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ONLY STORES DENMARK A/S | 34578699 |
Onlyway | 42603244 |
ON MANAGEMENT SERVICES ApS | 85602918 |
ONM HOLDING ApS | 27523544 |
ONMONDO A/S | 32775691 |
OnMyWay | 43837257 |
On My Way Kingdom Lifestyle | 38814362 |
Onnec ApS | 38724290 |
ONNEC Denmark ApS | 38724290 |
ONN Taxi | 44099357 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Walkusch(virk.: 23) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Jannie Villerup Walkusch(virk.: 13) Formand, Reelle ejere | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morten Schwartz Nielsen(virk.: 51) Legale ejere | 29 | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt(virk.: 112) Legale ejere | 60 | 0 | 2 | 10 | 30 | 10 |
Søren Glavind Lindhardt(virk.: 12) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Jeppe Kragmann(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 60 % | 0 % | 4 % | 12 % | 18 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Smed(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Rasmus Hoff Müller(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mikael Christian Carlsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Helle Caroline Elfelt Bonnesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Morten Almlund(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 132 | 0 | 8 | 26 | 40 | 14 |
Pct. | 56 % | 0 % | 0 % | 13 % | 3 % | 28 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Klaus Walkusch(virk.: 23) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 10 | 22 | 0 | 18 |
Jannie Villerup Walkusch(virk.: 13) Formand, Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 12 |
Morten Schwartz Nielsen(virk.: 51) Legale ejere | 41 | 6 | 2 | 13 |
Knud Carsten Bernhard Lønfeldt(virk.: 112) Legale ejere | 113 | 12 | 0 | 30 |
Søren Glavind Lindhardt(virk.: 12) Reelle ejere | 8 | 10 | 0 | 7 |
Jeppe Kragmann(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 8 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 191 | 51 | 2 | 82 |
Pct. | 59 % | 16 % | 1 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Smed(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 7 | 2 | 7 |
Rasmus Hoff Müller(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 3 | 2 |
Mikael Christian Carlsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 2 | 3 |
Helle Caroline Elfelt Bonnesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 1 | 1 |
Morten Almlund(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 17 | 11 | 10 | 13 |
Pct. | 33 % | 22 % | 20 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |