Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Binavne | Navne | ||||
Virksomhedsform | Formål | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-12 tilføjes Reelle ejere: Klaus Walkusch (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-12 fjernes Reelle ejere: Jannie Villerup Walkusch (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-11 fjernes Reelle ejere: Klaus Walkusch (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2013-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Gro Media ApS. (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 6, 2300 København S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Bestyrelse: Jannie Villerup Walkusch (formand) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Bestyrelse: Knud Carsten Bernhard Lønfeldt (formand) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Direktion: Klaus Walkusch (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Direktion: Rasmus Hoff Müller (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Legale ejere: STANDOUTMEDIA A/S (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Legale ejere: Mr. Grey Holding ApS, KREM HOLDING ApS, Knud Carsten Bernhard Lønfeldt, VERA INVEST ApS (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Reelle ejere: Klaus Walkusch, Jannie Villerup Walkusch (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-08-02 fjernes Reelle ejere: Søren Glavind Lindhardt (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-08-02 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-15 tilføjes Legale ejere: VERA INVEST ApS (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 2840 Holte (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 1. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Hoff Müller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Rasmus Hoff Müller (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Rasmus Hoff Müller (næstformand) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-12-31 fjernes Direktion: Søren Glavind Lindhardt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-13 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Hoff Müller (næstformand) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2017-06-13 fjernes Bestyrelse: Mikael Christian Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-12 fjernes Bestyrelse: Knud Carsten Bernhard Lønfeldt (næstformand) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 fjernes Legale ejere: CRANE POOLE & SCHMIDT ApS (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.256.689,00 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: CRANE POOLE & SCHMIDT ApS (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2015-12-29 fjernes Legale ejere: PRINFOPARITAS INTERACTIVE ApS, Morten Schwartz Nielsen (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-12-30 tilføjes Vedtægter: 2015-12-30 (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-23 tilføjes Binavne: GOMINISITE A/S (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-04-22 fjernes Binavne: GOMINISITE ApS (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-04-16 tilføjes Navne: ONMONDO A/S (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-04-15 fjernes Navne: ONMONDO ApS (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-04-16 tilføjes Vedtægter: 2015-04-16 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-10 tilføjes Bestyrelse: Knud Carsten Bernhard Lønfeldt (næstformand) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-03-09 fjernes Bestyrelse: Morten Schwartz Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, udvikling, handel, industri, finansiering, kursusaktivitet og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-04 tilføjes Navne: ONMONDO ApS (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-04-03 fjernes Navne: GOMINISITE ApS (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2014-04-04 tilføjes Vedtægter: 2014-04-04 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 1. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2013-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborggade 53-55, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-10 tilføjes Bestyrelse: Helle Caroline Elfelt Bonnesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-10 fjernes Bestyrelse: Morten Almlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Schwartz Nielsen, Knud Carsten Bernhard Lønfeldt (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2011-06-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Almlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-21 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2010-05-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborggade 53-55, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-22 tilføjes Bibranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2010-02-24)
Den 2010-02-22 tilføjes Binavne: GOMINISITE ApS (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2010-02-22 tilføjes Direktion: Søren Glavind Lindhardt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2010-02-24)
Den 2010-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2010-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Legale ejere: PRINFOPARITAS INTERACTIVE ApS, Mr. Grey Holding ApS, KREM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2010-02-22 tilføjes Navne: GOMINISITE ApS (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2010-02-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Glavind Lindhardt (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2010-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-02-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Stiftere: Peter Smed, PRINFOPARITAS INTERACTIVE ApS, Mr. Grey Holding ApS, KREM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2010-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)