Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Ole Broch-Lips | 08.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Grænse Bundgaard | 08.01.2015 | 08.06.2020 | direktør |
Kim Ole Broch-Lips | 01.02.2010 | 08.01.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Lund | 25.04.2017 | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Ole Broch-Lips | 25.04.2017 | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |