Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
LUND & LIPS ApS (CVR 40093249) | NORMAL | 14.12.2018 |
PL Holding Horsens ApS (CVR 41028491) | NORMAL | 20.12.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DK-Car-Leasing A/S (CVR 40158820) | NORMAL | 07.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
PL SPEDITION A/S (CVR 78020512) | NORMAL | 12.12.1984 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LUND & LIPS ApS (CVR 40093249) | NORMAL | 14.12.2018 | 16.05.2019 | formand |
B. B. Contractor ApS (CVR 32763685) | NORMAL | 25.04.2017 | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
HORSENS STEVEDOREFORRETNING ApS (CVR 18223449) | NORMAL | 20.02.2014 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
GROUP 3 A/S (CVR 35050086) | NORMAL | 21.02.2013 | 07.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
ORA CHARTERING A/S (CVR 10325889) | NORMAL | 10.05.2012 | 24.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
BECH GRUPPEN A/S (CVR 46538811) | NORMAL | 10.05.2012 | 24.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
HORSENS TRAILER SERVICE A/S (CVR 34350434) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.02.2012 | 20.02.2019 | bestyrelse |
Erngaard Invest ApS (CVR 31076773) | NORMAL | 30.05.2008 | 15.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
PL SPEDITION HOLDING ApS (CVR 30720059) | OPLØST EFTER SPALTNING | 04.07.2007 | 26.11.2007 | bestyrelse |
TRANS EUROPEAN NETWORK ApS (CVR 17979477) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1998 | 03.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
JHJ-TRANSPORT A/S (CVR 13115893) | TVANGSOPLØST | 01.05.1989 | 21.08.1995 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Klakring Lagerhotel ApS (CVR 43749757) | NORMAL | 04.01.2023 | direktør |
PL SPEDITION A/S (CVR 78020512) | NORMAL | 18.02.2020 | direktør |
PL Holding Horsens ApS (CVR 41028491) | NORMAL | 20.12.2019 | direktør |
LUND & LIPS ApS (CVR 40093249) | NORMAL | 16.05.2019 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Erngaard Ejendomme ApS (CVR 27344356) | NORMAL | 05.05.2011 | 12.10.2020 | direktør |
JHJ-TRANSPORT A/S (CVR 13115893) | TVANGSOPLØST | 01.05.1989 | 21.08.1995 | direktion |
PL SPEDITION A/S (CVR 78020512) | NORMAL | 12.12.1984 | 25.04.2004 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Lund | 6,25 % | 18,75 % | 18,75 % | 18,75 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Per Lund (antal: 16) | 12 | 3 | 1 | 0 |
Pct. | 75 % | 19 % | 6 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Lund (antal: 25) | 13 | 7 | 3 | 2 |
Pct. | 52 % | 28 % | 12 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |