Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2013-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNG BOWL ApS. (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-05-22 tilføjes Bestyrelse: Helle Charlotte Schmahl (næstformand) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-22 fjernes Bestyrelse: Gitte Ottosen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-21 fjernes Bestyrelse: Helle Charlotte Schmahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-02 tilføjes Bestyrelse: Flemming Vinholt Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-04-02 fjernes Bestyrelse: Karsten Sand Westergaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-08-31 tilføjes Bestyrelse: Jonas Paaske Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-08-31 fjernes Bestyrelse: Johnny Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Gitte Barkholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-08-31 fjernes Bestyrelse: John Toni Hessner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-05-31 tilføjes Bestyrelse: John Toni Hessner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-04-30 fjernes Bestyrelse: Jesper Dahlmann (næstformand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 tilføjes Bestyrelse: Gitte Ottosen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2020-06-01 fjernes Bestyrelse: Søren Klausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Bestyrelse: Helle Charlotte Schmahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2019-05-22 fjernes Bestyrelse: Sten Appelon Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-29 tilføjes Bestyrelse: Karsten Sand Westergaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2018-08-29 fjernes Bestyrelse: Lars Nørgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-07)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-29 tilføjes Bestyrelse: Sten Appelon Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2017-03-29 fjernes Bestyrelse: Mads Søbye Helbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-07)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 33.163.356,00 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-05-13 tilføjes Vedtægter: 2015-05-13 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-27 tilføjes Bestyrelse: Mads Søbye Helbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-07)
Den 2015-01-27 fjernes Bestyrelse: Rasmus Kaufmann Jahn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-19 tilføjes Bestyrelse: Rikke Kirkegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2014-08-19 fjernes Bestyrelse: Anni Lund Thrane (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-30 tilføjes Bestyrelse: Ivan Egelund Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2013-12-30 tilføjes Formål: Fondens formål er at fremme og udvikle et rigt og varieret kultur-, uddannelses-, idræts- og fritidsliv i Billund Kommune. Fonden skal opføre, eje og drive et idræts- og kulturcenter i Grindsted. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør og et medlem af bestyrelsen eller i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Vedtægter: 2013-12-30 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-05 tilføjes Bibranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2013-07-05)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Bestyrelse: Anni Lund Thrane (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-27 fjernes Bestyrelse: Preben Møller Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghusgade 15, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-02-06)
Den 2013-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Bestyrelse: Klara Fuursted Noer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-31 fjernes Bestyrelse: Preben Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-06-09)
Den 2010-05-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2010-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Navne: FONDEN MAGION (offentliggjort 2010-05-25)
Den 2010-05-17 fjernes Navne: FONDEN FOR IDRÆTS- OG KULTURCENTERI GRINDSTED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-18 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2010-05-25)
Den 2010-05-17 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 tilføjes Bestyrelse: Preben Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-25 tilføjes Binavne: FONDEN FOR IDRÆTS- OG KULTURCENTER I GRINDSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 tilføjes Navne: FONDEN FOR IDRÆTS- OG KULTURCENTERI GRINDSTED (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)