Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Regnar Lykke Jensen | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Charlotte Schmahl | 22.05.2024 | næstformand |
Flemming Vinholt Pedersen | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Paaske Pedersen | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Barkholt | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anker Linus Knudsen | 29.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Kirkegaard | 19.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hans Olaf Bennetzen | 25.11.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Toni Hessner | 31.05.2022 | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Ottosen | 01.06.2020 | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Charlotte Schmahl | 22.05.2019 | 21.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Sand Westergaard Hansen | 29.08.2018 | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sten Appelon Petersen | 29.03.2017 | 22.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mads Søbye Helbo | 27.01.2015 | 29.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Egelund Schmidt | 30.12.2013 | 29.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Hansen | 27.06.2013 | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Dahlmann | 27.06.2013 | 30.04.2022 | næstformand |
Søren Klausen | 27.06.2013 | 01.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nørgård | 27.06.2013 | 29.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Kaufmann Jahn | 27.06.2013 | 27.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anni Lund Thrane | 27.06.2013 | 19.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Klara Fuursted Noer | 01.01.2012 | 27.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Krog Jensen | 25.11.2009 | 27.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ib Due Kristensen | 25.11.2009 | 27.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lise Dyhre Nielsen | 25.11.2009 | 27.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bente Kristensen | 25.11.2009 | 27.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Barkholt | 25.11.2009 | 27.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Rud Aamann | 25.11.2009 | 27.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Preben Møller Nielsen | 25.11.2009 | 27.06.2013 | næstformand |
Preben Jensen | 25.11.2009 | 31.12.2011 | bestyrelsesmedlem |